…c. 2, 3 opp. te C). Ora, che, con lettera del 5.11.2014, la C.XXXXXXXX abbia rassegnato le sue dimissioni sia dal rapporto di lavoro, sia da quello di "socio amministratore"non incide in alcun modo su…...
…22 luglio 2005, il Presidente geom. R.XXX e il consigliere dott. S.XXXXXXX hanno presentato le dimissioni e sono stati sostituiti dal dott. Bordin (A.X ) , che è divenuto Presidente e dall' ing. Milan…...
…inistratori nominati dall' assemblea con delibera del 13/12/2011 avevano rassegnato le proprie dimissioni dalla carica (con lettere 6-7 giugno 2012, prodotte a doc.4 ) , ed avevano pertanto disposto l…...